Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | ||||
Direktion | Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Navne: KOE ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-29 fjernes Navne: KOE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-30 tilføjes Direktion: Jørgen Olsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2009-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2008-07-24)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1, 3000 Helsingør (offentliggjort 2008-07-24)
Den 2008-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1 a., 3000 Helsingør (offentliggjort 2006-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: H P Christensens Vej 1 a., 3000 Helsingør (offentliggjort 2006-03-08)
Den 2006-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2000-01-06)
Den 2002-03-06 fjernes Revisor: SECHER & PARTNERE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Secher & Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2000-01-06)
Den 1999-05-12 tilføjes Bestyrelse: Knud Ove Engelsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber og anden i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Legale ejere: Knud Ove Engelsholm, Jørgen Olsen (offentliggjort 2015-11-12)
Den 1999-05-12 tilføjes Navne: KOE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 1999-05-12 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Olsen (offentliggjort 2018-01-10)
Den 1999-05-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Secher & Andersen, SECHER & PARTNERE ApS, Revisionsfirmaet Secher v/Peter Secher (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Stiftere: Knud Ove Engelsholm, Jørgen Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrele (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-12 tilføjes Vedtægter: 1999-05-12 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 1999-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)