Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-27 fjernes Bestyrelse: Mogens Georg Koktvedgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-27 fjernes Navne: SPECIALFORENINGEN DANSKE Q (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Stiftere: Walther Vishof Paulsen, Sven Gullev, Steen Engel, Mogens Georg Koktvedgaard, Jørn Ankær Thomsen, Finn Christian Moefelt, Carsten Mahler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-27 fjernes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er fra et eller flere medlemmer, en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med kapitel 10 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 tilføjes Tegningsregel: Foreningen tegnes af: 1. to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 2. et medlem af bestyrelsen i forening med foreningens direktør/direktør for foreningens administrationsselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-24 tilføjes Vedtægter: 1999-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 98, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Bestyrelse: Mogens Georg Koktvedgaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 20.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Navne: SPECIALFORENINGEN DANSKE Q (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S, Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Stiftere: Walther Vishof Paulsen, Sven Gullev, Steen Engel, Mogens Georg Koktvedgaard, Jørn Ankær Thomsen, Finn Christian Moefelt, Carsten Mahler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 990 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)