Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Stig Lundberg | 31.07.2000 | 30.09.2021 | |
Stig Lundberg | 25.06.1999 | 28.07.2000 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
ECIT INT Holding AS | 01.01.2019 | 30.09.2021 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
STIG LUNDBERG HOLDING ApS (CVR 25100476) | 30.04.2018 | 30.09.2021 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Stig Lundberg | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
STIG LUNDBERG HOLDING ApS (CVR 25100476) | 26.05.2000 | 29.04.2018 | 100,00% | 100,00 % |