Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-15 tilføjes Vedtægter: 2023-12-15 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-15)
Den 1999-08-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Roima Denmark A/S. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsbækken 9, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærvej 12, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-10-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: ole@tougaard.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-28 tilføjes Kontaktoplysninger: ole@tougaard.dk (offentliggjort 2001-12-03)
Den 1999-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærvej 12, 9440 Aabybro (offentliggjort 2022-12-08)
Den 1999-06-22 tilføjes Direktion: Ole Tougaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber, herunder i datterselskaber og associerede selskaber, at drive finansierings-, handels- og investeringsvirksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Legale ejere: Ole Tougaard (offentliggjort 2015-06-02)
Den 1999-06-22 tilføjes Navne: TOUGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-22 tilføjes Reelle ejere: Ole Tougaard (offentliggjort 2017-08-31)
Den 1999-06-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-15)
Den 1999-06-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Stiftere: Ole Tougaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-22 tilføjes Vedtægter: 1999-06-22 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 1999-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)