Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Grønbech Jensen | 18.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Elo Jensen | 30.06.1999 | 18.05.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Karina Dronninggaard Jensen | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Grønbech Jensen | 18.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tove Grønbech Jensen | 30.06.1999 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Elo Jensen | 30.06.1999 | 30.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Grønbech Jensen | 30.06.1999 | 17.05.2018 | bestyrelsesmedlem |