Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerled 44, 9370 Hals (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Direktion: Jens Skovbo Toft (direktør) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Legale ejere: Jens Skovbo Toft (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Navne: SANMAS ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Reelle ejere: Jens Skovbo Toft (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Stiftere: Jens Skovbo Toft (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-06-20 tilføjes Legale ejere: Jens Skovbo Toft (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2011-06-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Skovbo Toft (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2011-06-17 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION HJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-01 fjernes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2002-10-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 44, 9370 Hals (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerled 44, 9370 Hals (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerled 44, 9370 Hals (offentliggjort 2005-06-15)
Den 2005-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvej 33, 9370 Hals (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-13 tilføjes Revisor: NORDJYSK REVISION AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-13 fjernes Revisor: Reg. revisor John Vognsen Landbogården Flauenskjold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvej 33, 9370 Hals (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2004-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hirtshalsvej 610, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2004-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er landbrugsproduktion, vindmølledrift handel og service, finansiering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2004-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2004-03-05 tilføjes Vedtægter: 2004-03-05 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kornavl (offentliggjort 2002-10-03)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2001-02-26)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirtshalsvej 610, 9982 Ålbæk (offentliggjort 2000-04-18)
Den 2000-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvej 33, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: Inge Marie Møller Ernst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: Reg. revisor John Vognsen Landbogården Flauenskjold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 fjernes Revisor: Inge Marie Møller Ernst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-02 tilføjes Navne: SANMAS ApS (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-09-01 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 29. JUNI 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørreskovvej 33, 9370 Hals (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-29 tilføjes Direktion: Jens Skovbo Toft (direktør) (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Hovedbranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2001-02-26)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 29. JUNI 1999 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Stiftere: Jens Skovbo Toft (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-30)
Den 1999-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-30)