Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Kanstrup | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Annette Boberg Jespersen | 09.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bo Jespersen | 31.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Kanstrup | 05.02.2014 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Boye | 12.05.2005 | 09.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Peter Zacho Skovbo | 03.01.2005 | 12.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Torben From | 31.08.2004 | 03.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Dreist Hansen | 05.12.2002 | 05.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Wethje-Staun | 05.12.2002 | 31.08.2004 | bestyrelsesmedlem |
Anders Beck Kimman | 17.05.2002 | 05.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bo Skødt | 26.11.1999 | 17.05.2002 | formand |
René Georg Lange Sørensen | 26.11.1999 | 22.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Steen Møller Rønne | 31.05.1999 | 05.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Laila Svendsen | 31.05.1999 | 26.11.1999 | bestyrelsesmedlem |