Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Egestubben 3, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-02 fjernes Direktion: Kay Stokholm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-02 fjernes Navne: ApS AF 25. APRIL 2001 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Revisor: Palle Offersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Stiftere: KSJ INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-25 tilføjes Direktion: Kay Stokholm Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 fjernes Direktion: Jan Erik Hedegaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, produktion, finansiering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 tilføjes Navne: ApS AF 25. APRIL 2001 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-24 fjernes Navne: BULSØGÅRD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 tilføjes Vedtægter: 2001-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-25 fjernes Bestyrelse: Kay Stokholm Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egestubben 3, 5270 Odense N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-28 tilføjes Bestyrelse: Kay Stokholm Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Direktion: Jan Erik Hedegaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Hovedbranche: Stutterier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Navne: BULSØGÅRD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Revisor: Palle Offersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Stiftere: KSJ INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)