Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtenvej 35, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-29 fjernes Bestyrelse: Anette Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Direktion: John Olav Schmidt Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-29 fjernes Navne: JOHN O.S. KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Stiftere: John Olav Schmidt Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-20 fjernes Bestyrelse: Erling Hald (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtenvej 35, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-28 fjernes Revisor: BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-10-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-28 tilføjes Revisor: BUCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 tilføjes Bestyrelse: Conni Lisbeth Schaffer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-17 fjernes Bestyrelse: Gerda Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-27 tilføjes Bestyrelse: Erling Hald (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkstedsvej 4, 4230 Skælskør (offentliggjort 2001-03-26)
Den 2001-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holtenvej 35, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-10-13)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holtenvej 35, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-20 tilføjes Bestyrelse: Gerda Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Direktion: John Olav Schmidt Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrervirksomhed og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Navne: JOHN O.S. KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Stiftere: John Olav Schmidt Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Vedtægter: 1999-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 1999-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)