Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Anne Walther Lange | 03.10.1998 | |
Kresten Walther Sørensen | 03.10.1998 | |
Ole Jørgen Sørensen | 03.10.1998 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Ole Jørgen Sørensen | 03.10.1998 | 20.04.2022 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Anne Walther Lange | 01.06.1986 | 02.10.1998 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Kresten Walther Sørensen | 01.06.1985 | 02.10.1998 | 15,00-19,99% | 15,00 % |
Ole Jørgen Sørensen | 28.04.1978 | 02.10.1998 | 66,67-89,99% | 66,67 % |