Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Direktion: Henrik Enemark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Navne: DRIFTSSELSKABET AF 26. JUNI 1999 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Stiftere: Orla Gudmund Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fragt- og vognmandsvirksomhed og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Navne: DRIFTSSELSKABET AF 26. JUNI 1999 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-05 fjernes Navne: ORLA LARSEN FRAGT- OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Vedtægter: 2009-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-01-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aalborgvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-18 tilføjes Revisor: AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Henrik Enemark (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 fjernes Direktion: Orla Gudmund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 fjernes Revisor: Leif Agner Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-03 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2002-01-22)
Den 2000-10-02 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 10, 4800 Nykøbing F (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-26 tilføjes Direktion: Orla Gudmund Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Navne: ORLA LARSEN FRAGT- OG VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Revisor: Leif Agner Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Stiftere: Orla Gudmund Larsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)