Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-09-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: E. EJENDOM ApS. (offentliggjort 2015-08-07)
Den 2023-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-04-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2023-04-19 fjernes Revisor: Peder Grønnegaard Rasmussen (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhaven 150, 5320 Agedrup (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhaven 150, 5320 Agedrup (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-04-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhaven 150, 5320 Agedrup (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovhaven 150, 5320 Agedrup (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-12-18 tilføjes Kontaktoplysninger: erland@redtz.dk (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2017-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2012-03-27 tilføjes Revisor: Peder Grønnegaard Rasmussen (offentliggjort 2024-04-24)
Den 2012-03-27 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovhaven 150, 5320 Agedrup (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2011-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Døckerslundsvej 33, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-11 tilføjes Vedtægter: 2010-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-18 fjernes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: redtz@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2006-08-08)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: redtz@image.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Døckerslundsvej 33, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-09 tilføjes Direktion: Birgit Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Legale ejere: Birgit Jensen, Erland Redtz Jensen (offentliggjort 2018-04-12)
Den 1999-06-09 tilføjes Navne: E. REDTZ JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-09 tilføjes Reelle ejere: Birgit Jensen, Erland Redtz Jensen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 1999-06-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-24)
Den 1999-06-09 tilføjes Revisor: VH REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Stiftere: Erland Redtz Jensen, Birgit Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)