Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
xbrl | Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Bel Colles Alle 8, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: peter@livinghomes.dk (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Hanne Magda Nørrisgaard, SELSKABET AF 1. FEBRUAR 2012 ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Navne: SELSKABET AF 1. MARTS 2012 ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Reelle ejere: Hanne Magda Nørrisgaard (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Stiftere: Leif Nielsen Thomsen (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-11-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2021-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-07-07 Statstidende Dekret
Den 2020-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Hanne Magda Nørrisgaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-06-09 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-06-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bel Colles Alle 8, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2020-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, st., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-08 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@livinghomes.dk (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2019-07-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, st., 2300 København S (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-07-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-22 tilføjes Direktion: Hanne Magda Nørrisgaard (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-06-07 fjernes Direktion: Hanne Magda Nørrisgaard (direktion) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2014-05-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2014-05-15 tilføjes Vedtægter: 2014-05-15 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2014-05-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-07-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2013-07-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2012-10-01 tilføjes Navne: SELSKABET AF 1. MARTS 2012 ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 2012-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2012-10-01 tilføjes Vedtægter: 2012-10-01 (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2012-09-30 fjernes Navne: LT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, st., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2012-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, st., 2300 København S (offentliggjort 2011-04-29)
Den 2012-04-12 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 fjernes Revisor: Peter Hertz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 43, st., 2300 København S (offentliggjort 2011-04-29)
Den 2011-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 121, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-11-08)
Den 2003-03-01 tilføjes Direktion: Hanne Magda Nørrisgaard (direktion) (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2003-03-01 fjernes Direktion: Leif Nielsen Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 tilføjes Revisor: Peter Hertz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-07 tilføjes Legale ejere: SELSKABET AF 1. FEBRUAR 2012 ApS (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-11-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 1999-11-08)
Den 1999-11-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 121, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Direktion: Leif Nielsen Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Legale ejere: Hanne Magda Nørrisgaard (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Navne: LT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Reelle ejere: Hanne Magda Nørrisgaard (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-05-26)
Den 1999-06-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Stiftere: Leif Nielsen Thomsen (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-01-13)
Den 1999-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-13)