Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Graham Ewart | 31.05.2022 | 12.12.2022 | direktør |
Peter Maindal | 20.10.2010 | 31.05.2022 | direktør |
Flemming Buus | 29.06.1999 | 20.10.2010 | direktør |
Hejne Buus Pedersen | 29.06.1999 | 20.10.2010 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Robert Salmond | 17.05.2022 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Denis Zorin | 31.01.2022 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Graham Ewart | 31.01.2022 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Linn Jansdotter Elisabeth Sjöö | 31.01.2022 | 17.05.2022 | bestyrelsesmedlem |