Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marianne Etlar Eriksen(virk.: 6) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 66,67 % |
Carsten Andersen(virk.: 8) | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % | 12,50 % |
Claus Thorsen(virk.: 97) | 9,78 % | 10,87 % | 17,39 % | 36,96 % |
Torben Mariager(virk.: 8) | 62,50 % | 62,50 % | 62,50 % | 75,00 % |
Alfred Grinderslev(virk.: 59) | 0 % | 0 % | 0 % | 13,33 % |
Pct. | 10,39 % | 10,98 % | 14,53 % | 30,74 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Alfred Grinderslev | 05.04.2005 | Nyvej 18, 1851 Frederiksberg C |
Claus Thorsen | 01.01.2007 | Grævlingevej 2, 8270 Højbjerg |
Torben Mariager | ||
Carsten Andersen | 06.04.2016 | Strandvangsvej 55, 8250 Egå |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.01.2001 | 13,19 (km) | Teglbækvej 15, 8361 Hasselager | Frederiksgade 34, 8000 Århus C |
03.04.2003 | 28,85 (km) | Frederiksgade 34, 8000 Århus C | Solskrænten 17, 8410 Rønde |
13.03.2004 | 33,60 (km) | Solskrænten 17, 8410 Rønde | Anker Jensens Vej 12, 8230 Åbyhøj |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 28.06.1999 (2157 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Green Marketing | 37207853 |
Green Maskinstation | 17546546 |
Green Massage | 35998942 |
Green Massage | 40602453 |
Greenmaster Græsslåning | 34386897 |
Greenmate | 41423781 |
GREENMATIC A/S | 34604320 |
GREEN MATTERS ApS | 31850940 |
Green MB Holding ApS | 40694579 |
Green MCF ApS | 39355841 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Etlar Eriksen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Carsten Andersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Claus Thorsen(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden. | 26 | 0 | 0 | 42 | 26 | 3 |
Torben Mariager(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Alfred Grinderslev(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 0 % | 40 % | 25 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marianne Etlar Eriksen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 2 | 2 |
Carsten Andersen(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 7 | 2 | 9 |
Claus Thorsen(virk.: 97) Ikke aktiv i virksomheden | 46 | 40 | 1 | 16 |
Torben Mariager(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 1 | 1 | 2 |
Alfred Grinderslev(virk.: 59) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 1 | 1 | 48 |
Sum | 75 | 54 | 7 | 77 |
Pct. | 35 % | 25 % | 3 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |