Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-26 fjernes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-26 fjernes Direktion: Ulrik Gaardsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-26 fjernes Navne: LIS G. STORMODE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Revisor: Kurt Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Stiftere: Ulrik Gaardsted, Lis Rønne Gaardsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-11 tilføjes Direktion: Ulrik Gaardsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 fjernes Direktion: Annette Gaardsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel med tøj samt øvrige aktiviteter beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Navne: LIS G. STORMODE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-10 fjernes Navne: LIS G. STORMODE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Vedtægter: 2009-12-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-11 fjernes Bestyrelse: Annette Gaardsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-08 tilføjes Direktion: Annette Gaardsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-08 fjernes Direktion: Ole Køhler Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-01 fjernes Bestyrelse: Inger Daugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Bibranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-15 tilføjes Bestyrelse: Inger Daugaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-15 fjernes Bestyrelse: Bjarne Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-27 tilføjes Bestyrelse: Allan Bengtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-04 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Gaardsted (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 tilføjes Direktion: Ole Køhler Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-04 fjernes Direktion: Ulrik Gaardsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-28 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-28 fjernes Bestyrelse: Marianne Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-31 fjernes Bestyrelse: Karin Bork (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fabriksvej 18, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødregade 4-10, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-22 tilføjes Bestyrelse: Marianne Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødregade 4-10, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Bestyrelse: Karin Bork (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Direktion: Ulrik Gaardsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dametøjsforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Navne: LIS G. STORMODE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Revisor: Kurt Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Stiftere: Ulrik Gaardsted, Lis Rønne Gaardsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)