Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Hanne Bonde | 30.06.1999 | |
Hans Albert Høyrup Bonde | 30.06.1999 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
H. B. HORSENS HOLDING ApS (CVR 31067081) | NORMAL | 13.11.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
BONDE HOLDING HORSENS ApS (CVR 26800056) | 20.05.2013 | 13.11.2023 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
H. B. HORSENS HOLDING ApS (CVR 31067081) | 20.05.2013 | 12.11.2023 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Hanne Bonde | 20.05.2013 | 20.05.2013 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
P/S Obton Vindenergi Heron (CVR 38399292) | NORMAL | 22.03.2018 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Obton Vindenergi Heron Komplementaranpartsselskab (CVR 38398849) | NORMAL | 21.03.2017 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |