Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Legale ejere: Torben Torp Nielsen, Inge Vestergaard Johansen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Navne: NIELSEN INVEST AF 1. JUNI ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Reelle ejere: Torben Torp Nielsen, Inge Vestergaard Johansen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Stiftere: Torben Torp Nielsen, John Nielsen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-03-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-03-03 fjernes Direktion: Torben Torp Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2021-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Rafns Alle 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-20 fjernes Direktion: John Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-17 tilføjes Legale ejere: Inge Vestergaard Johansen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2017-07-17 fjernes Legale ejere: John Nielsen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 2017-07-17 tilføjes Reelle ejere: Inge Vestergaard Johansen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2017-03-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2016-05-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2016-05-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-03 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2005-10-13 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-13 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rafns Alle 6, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2005-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Knasten 82, 9260 Gistrup (offentliggjort 2002-06-19)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: tor-nielsen@post.tele.dk (offentliggjort 2001-01-11)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2001-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: tor-nielsen@post.tele.dk (offentliggjort 2001-01-11)
Den 2000-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knasten 82, 9260 Gistrup (offentliggjort 2002-06-19)
Den 2000-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Nejstvej 55, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt dermed efter direktionens skøn beslægtede formål (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2000-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører hver for sig (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2000-10-18 tilføjes Vedtægter: 2000-10-18 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2000-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2000-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nejstvej 55, 9382 Tylstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-01 tilføjes Direktion: John Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Legale ejere: John Nielsen, Torben Torp Nielsen (offentliggjort 2017-08-17)
Den 1999-06-01 tilføjes Navne: NIELSEN INVEST AF 1. JUNI ApS (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Torp Nielsen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-23)
Den 1999-06-01 tilføjes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-01 tilføjes Stiftere: Torben Torp Nielsen, John Nielsen (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-12)
Den 1999-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-03-09)