Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Rähr | 28.04.2016 | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Allan Schrøder Laugesen | 28.04.2016 | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lene Hagerup Hindbo | 28.04.2016 | 24.04.2018 | suppleant |
Frands Lunde Larsen | 11.06.2015 | 23.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Andersen | 15.05.2014 | 11.06.2015 | bestyrelse |
Jørgen Byskov Pedersen | 29.04.2013 | 24.04.2018 | bestyrelse |
Birgitte Obling | 29.04.2013 | 28.04.2016 | suppleant |
Johnny Andersen | 20.04.2012 | 29.04.2013 | bestyrelse |
John Lundgaard Andresen | 20.04.2012 | 29.04.2013 | næstformand |
Troels Christensen | 19.04.2012 | 23.08.2018 | formand |
Thomas Kronborg Hansen | 19.04.2012 | 28.04.2016 | bestyrelse |
Karin Nyhave Nüchel | 12.04.2011 | 28.04.2016 | bestyrelse |
Kurt Lyhne Nørgaard | 28.05.2010 | 15.05.2014 | bestyrelse |
Johnny Andersen | 28.05.2010 | 20.04.2012 | suppleant |
Ole Nielsen Bonde | 06.04.2009 | 12.04.2011 | bestyrelse |
Kathrine Dohn Sørensen | 06.04.2009 | 12.04.2010 | suppleant |
Leif Reinhardt Jensen | 31.03.2008 | 19.04.2012 | bestyrelse |
Anne-Mette Bank Vind | 31.03.2008 | 12.04.2010 | bestyrelse |
Leif Reinhardt Jensen | 31.03.2008 | 31.03.2008 | suppleant |
Charlotte Hersbøll | 03.07.2007 | 19.04.2012 | formand |
Svend Aage Christiansen | 26.03.2007 | 06.04.2009 | bestyrelse |
Henrik Astrup | 23.03.2004 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Corina Elaine Corlett Lydersen | 23.03.2004 | 31.03.2008 | bestyrelse |
Ivan Holm | 23.03.2004 | 26.03.2007 | bestyrelse |
Jane Vesterager Iversen | 23.03.2004 | 26.03.2007 | bestyrelse |
Birgitte Husted | 23.03.2004 | 26.03.2007 | suppleant |
Peder Bank Olesen | 03.04.2001 | 26.03.2007 | bestyrelse |
Benny Tang Nielsen | 03.04.2001 | 23.03.2004 | bestyrelse |
Ivan Holm | 03.04.2001 | 23.03.2004 | suppleant |
Johnny Andersen | 03.04.2001 | 23.03.2004 | formand |
Anna Emilie Johansson | 30.03.2000 | 23.03.2004 | bestyrelse |
Helle Højlund | 30.03.2000 | 23.03.2004 | bestyrelse |
Magda Hammelsvang Pedersen | 30.03.2000 | 03.04.2001 | suppleant |
Anne-Mette Holm Andersen | 26.03.1999 | 03.04.2001 | suppleant |
Dagmar Johanne Karaman | 01.11.1917 | 23.03.2004 | bestyrelse |
Svend Hahne Christensen | 01.11.1917 | 03.04.2001 | bestyrelse |
Ejvind Frank Nielsen | 01.11.1917 | 03.04.2001 | formand |
Bo Henriksen | 01.11.1917 | 30.03.2000 | bestyrelse |
Dorthe Iversen | 01.11.1917 | 30.03.2000 | bestyrelse |
Ellen Oline Holm | 01.11.1917 | 30.03.2000 | suppleant |
Alice Oversø Westergaard | 01.11.1917 | 22.04.1996 | bestyrelse |
Elly Margrethe Boddum | 01.11.1917 | 22.04.1996 | bestyrelse |
Helge Herluf Larsen | 01.11.1917 | 22.04.1996 | bestyrelse |
Anna Marie Astrup | 01.11.1917 | 22.04.1996 | bestyrelse |