Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Børge Terkelsen | 14.06.1999 | 01.09.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Bjerregaard Hansen | 06.05.2002 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Carsten Aae Christiansen | 06.05.2002 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Jørn Cato Nielsen | 06.05.2002 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Ernst Thomas Søndergaard | 07.12.2000 | 06.05.2002 | bestyrelse |
Ole Olesen | 07.12.2000 | 06.05.2002 | bestyrelse |
Jakob Heine Jakobsen | 14.06.1999 | 01.09.2003 | bestyrelse |
Jens Ove Nautrup Simonsen | 14.06.1999 | 01.09.2003 | formand |
Birgit Karen Bodil Mikkelsen | 14.06.1999 | 06.05.2002 | bestyrelse |