Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2015-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-31 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Navne: JOURNYS END 1.7.2014 A/S (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Stiftere: Peer Helmer Jørgensen, Kenn Laage Hansen, Flemming Christian Ebbesen Madsen (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-07-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-05 fjernes Bestyrelse: Jakob Skaarup Arrevad (formand) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2015-05-05 fjernes Direktion: Peer Helmer Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 24, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er aktiebesiddelse og at drive handel og industri med artikler indenfor den grafiske branche. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-08-29 tilføjes Navne: JOURNYS END 1.7.2014 A/S (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-08-28 fjernes Navne: PEKEMA GRUPPEN A/S (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2014-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller i forening af en direktør og et medlem af bestyrelsen, der ikke er medlem af direktionen. (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-08-29 tilføjes Vedtægter: 2014-08-29 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-08-29 fjernes Bestyrelse: Finn Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-29 fjernes Binavne: PEKEMA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2010-06-04 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-11 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-11 fjernes Revisor: Torben Bjerre-Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 526.316,00 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2009-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-07-18 tilføjes Bestyrelse: Finn Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 24, st. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2005-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 203, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-17 fjernes Bestyrelse: Kenn Laage Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: pekema@pekema.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-06 tilføjes Navne: PEKEMA GRUPPEN A/S (offentliggjort 2014-09-01)
Den 2000-09-05 fjernes Navne: PEKEMA HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: pekema@pekema.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-08-31 tilføjes Direktion: Peer Helmer Jørgensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-08-31 fjernes Direktion: Flemming Christian Ebbesen Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 203, 2730 Herlev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-31 tilføjes Bestyrelse: Kenn Laage Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Binavne: PEKEMA HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Direktion: Flemming Christian Ebbesen Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-31 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Navne: PEKEMA HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Revisor: Torben Bjerre-Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Stiftere: Peer Helmer Jørgensen, Kenn Laage Hansen, Flemming Christian Ebbesen Madsen (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 1999-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-07-07)