Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2000-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Heegårdsvej 7, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 fjernes Direktion: Alice Margit Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 fjernes Navne: BYGCON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-06 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Revisor: Tenna Egeberg Vest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Stiftere: Bjørn Waage Hansen, Alice Margit Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heegårdsvej 7, 3550 Slangerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Direktion: Alice Margit Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Navne: BYGCON ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Revisor: Tenna Egeberg Vest (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Stiftere: Bjørn Waage Hansen, Alice Margit Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Vedtægter: 1999-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)