Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldenæsvej 166, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Direktion: Johnny Martin Lund (direktion) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-27 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Kontaktoplysninger: ninna@Qlund.dk (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: Johnny Martin Lund, Ninna Vibeke Lund (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Navne: JNL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Reelle ejere: Johnny Martin Lund, Ninna Vibeke Lund (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Stiftere: Ninna Vibeke Lund, Johnny Martin Lund (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2020-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DIATECH A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2019-12-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldenæsvej 166, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldenæsvej 166, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-12-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-05)
Den 2007-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldenæsvej 166, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2007-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthaabsvej 80, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed inden for sundhedssektoren samt dermed beslægtet virksomhed, herunder at drive virksomhed gennem datterselskaber inden for disse virksomhedsområder (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2007-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2007-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2007-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2007-12-17 tilføjes Vedtægter: 2007-12-17 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthaabsvej 80, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthaabsvej 80, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ninna@Qlund.dk (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2006-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthaabsvej 80, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-03-29)
Den 2006-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugskovvej 4, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-12 fjernes Revisor: Henrik Bo Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugskovvej 4, 4291 Ruds Vedby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-27 tilføjes Direktion: Johnny Martin Lund (direktion) (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-27 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-07-05)
Den 1999-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 tilføjes Legale ejere: Johnny Martin Lund, Ninna Vibeke Lund (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Navne: JNL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Reelle ejere: Johnny Martin Lund, Ninna Vibeke Lund (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Revisor: Henrik Bo Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-27 tilføjes Stiftere: Ninna Vibeke Lund, Johnny Martin Lund (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 1999-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-28)