Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 tilføjes Direktion: Ulla Scharff Christiansen (direktør) (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2007-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: HM 120 ASTORIA ApS. (offentliggjort 2019-03-13)
Den 2018-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Kai Lindbergs Gade 67 I/S. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-03-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af fiskefartøjer samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-08 tilføjes Vedtægter: 2021-04-08 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Havfiskeri (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-03-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-03 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2016-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 27, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 27, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 27, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2015-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 27, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: ulla.scharff@gmail.com (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2015-11-12 fjernes Kontaktoplysninger: sm@sparthy.dk (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2008-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: sm@sparthy.dk (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-20 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-03-04)
Den 2007-12-20 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 27, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2015-11-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 27, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder at fungere som holdingselskab (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2005-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Vedtægter: 2005-01-24 (offentliggjort 2021-04-13)
Den 1999-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 27, 7730 Hanstholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Direktion: Kaj Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-04-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Legale ejere: Kaj Christiansen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1999-04-07 tilføjes Navne: LONG FORTIES HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Reelle ejere: Kaj Christiansen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1999-04-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-04)
Den 1999-04-07 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Stiftere: Kaj Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)