Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ronnie Vestergaard | 17.03.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Vestergaard | 24.06.1999 | 17.03.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnni Vestergaard | 17.03.2014 | formand |
Lene Vestergaard | 24.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ronnie Vestergaard | 24.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louise Vestergaard Bovbjerg | 13.05.2006 | 17.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Vestergaard | 24.06.1999 | 15.10.2014 | bestyrelsesmedlem |