Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Marsvænget 100, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 fjernes Bestyrelse: Ulla Kruse Magnussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Direktion: Jan Hjalgrim Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 fjernes Navne: LARS HYLDIG E 687 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Stiftere: Gunnar Kristensen, Erling Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 tilføjes Bestyrelse: Ulla Kruse Magnussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Bestyrelse: Erling Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 tilføjes Direktion: Jan Hjalgrim Magnussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Direktion: Gunnar Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-05 tilføjes Bestyrelse: Gunnar Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-21 fjernes Stiftere: Gunnar Kristensen, Erling Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Stiftere: Gunnar Kristensen, Gunnar Kristensen, Erling Kristensen, Erling Kristensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marsvænget 100, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-17 tilføjes Bestyrelse: Erling Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Direktion: Gunnar Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervsfiskeri og dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Navne: LARS HYLDIG E 687 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Vedtægter: 1999-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)