Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterhøjvej 20, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Navne: BENALU TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Stiftere: Henrik Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterhøjvej 20, 5500 Middelfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Keplersgade 5, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vognmandsforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 tilføjes Vedtægter: 2003-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Direktion: Henrik Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-12 fjernes Revisor: Bent Abild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-25 tilføjes Revisor: Bent Abild (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-21 fjernes Revisor: Kielsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-17 tilføjes Revisor: Kielsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-17 fjernes Revisor: ASX AF 09.11.2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Keplersgade 5, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-02 tilføjes Direktion: Henrik Mikkelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-02 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Navne: BENALU TRANSPORT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Revisor: ASX AF 09.11.2009 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Stiftere: Henrik Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)