Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ulrik Juul Christensen(virk.: 21) | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % | 4,76 % |
Asger Kunuk Alstrup Palm(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Frank Andersen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Kirkeskov Sørup(virk.: 9) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Bjørn Føge Jensen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Rasmus Kobberup Brosbøl(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,61 % | 1,61 % | 1,61 % | 1,61 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Per Bjørn Føge Jensen | ||
Søren Frank Andersen | 21.11.2005 | Islands Brygge 73, 2300 København S |
Lars Kirkeskov Sørup | 27.08.2012 | Pilehavevænge 27, 2625 Vallensbæk |
Asger Kunuk Alstrup Palm | 07.05.2014 | Normasvej 10, 2000 Frederiksberg |
Rasmus Kobberup Brosbøl | ||
Ulrik Juul Christensen |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
LAERDAL COPENHAGEN A/S | 20087986 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
08.12.2003 | 2,62 (km) | Esplanaden 18, 1263 København K | Njalsgade 19D, 2300 København S |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 12.09.2003 (2929 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LAENUS ApS | 36038985 |
LAERDAL COPENHAGEN A/S | 20087986 |
LAERDAL DANMARK A/S | 20087986 |
LAERDAL MEDICAL SCANDINAVIA A/S | 20087986 |
LAERDAL SOPHUS A/S | 20087986 |
laererlunds tekster | 34314837 |
Laerkedal Holding IVS | 38278835 |
Laerkholm Consulting IVS | 39388162 |
Laerkholm Environment IVS | 39388162 |
Laerkholm Funding IVS | 39385309 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulrik Juul Christensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Asger Kunuk Alstrup Palm(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Søren Frank Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lars Kirkeskov Sørup(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Per Bjørn Føge Jensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rasmus Kobberup Brosbøl(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 65 % | 0 % | 0 % | 2 % | 21 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ulrik Juul Christensen(virk.: 21) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 14 | 1 | 11 |
Asger Kunuk Alstrup Palm(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 13 | 1 | 9 |
Søren Frank Andersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 1 | 1 |
Lars Kirkeskov Sørup(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 7 | 1 | 3 |
Per Bjørn Føge Jensen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 5 | 2 | 8 |
Rasmus Kobberup Brosbøl(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sum | 47 | 42 | 7 | 32 |
Pct. | 37 % | 33 % | 5 % | 25 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |