Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Formål | Tegningsregel | Direktion | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2020-09-14 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Birk Pedersen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-01-11 tilføjes Legale ejere: Bo Birk Pedersen (offentliggjort 2017-12-03)
Den 2017-01-11 fjernes Legale ejere: Irene Ada Deinhardt (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2016-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2016-12-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-12-18 tilføjes Vedtægter: 2015-12-18 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2014-12-19 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2011-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalkerupvej 9, 4684 Holmegaard (offentliggjort 2011-08-05)
Den 2011-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladbyvænge 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-08-02 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-02-22)
Den 2011-08-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jb@csi.dk (offentliggjort 2010-06-02)
Den 2009-09-24 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-09-24 fjernes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier, anparter, obligationer og ligende værdipapirer samt i fast ejendom. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-26 tilføjes Revisor: KONTORFÆLLESSKABET REVISION NÆSTVED I/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-26 fjernes Revisor: JP Konsulent og Service (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-03-26 tilføjes Vedtægter: 2008-03-26 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2001-07-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladbyvænge 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ladbyvænge 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-28 tilføjes Direktion: John Bøgh (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-28 fjernes Direktion: Knud Bøgh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-09-14 tilføjes Revisor: JP Konsulent og Service (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2005-09-14 fjernes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ladbyvænge 2, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-01 tilføjes Binavne: COMPUTER SYSTEM INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Direktion: Knud Bøgh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Hovedbranche: Biludlejning (offentliggjort 2001-07-09)
Den 1998-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Legale ejere: Irene Ada Deinhardt (offentliggjort 2017-12-01)
Den 1998-12-01 tilføjes Navne: CSI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-06)
Den 1998-12-01 tilføjes Revisor: Allan Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Stiftere: Irene Ada Deinhardt (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1998-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)