Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2022-06-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2014-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: ERIK SØRENSEN VIN A/S. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ERIK SØRENSEN VIN A/S. (offentliggjort 2017-12-28)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 tilføjes Vedtægter: 2017-10-02 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-30)
Den 2015-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve anparter og aktier i danske og udenlandske selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-12 tilføjes Vedtægter: 2015-01-12 (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Direktion: Karen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-01 fjernes Revisor: Per Eriksen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1999-06-10 tilføjes Legale ejere: Karen Nielsen, Jan Kjeld Nielsen (offentliggjort 2015-06-10)
Den 1999-06-10 tilføjes Reelle ejere: Karen Nielsen, Jan Kjeld Nielsen (offentliggjort 2017-10-11)
Den 1999-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viggo Rothes Vej 40, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-05 tilføjes Binavne: K.N. CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Direktion: Jan Kjeld Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-05 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Navne: J.K.N. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-30)
Den 1999-05-05 tilføjes Revisor: Per Eriksen (offentliggjort 2015-06-15)
Den 1999-05-05 tilføjes Stiftere: Jan Kjeld Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)