Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Revision fravalgt | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-08 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2023-06-08 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2008-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: WDVSTUDIO ApS. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2009-02-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TAP1 ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2010-10-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORMAT AGENCY ApS. (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2011-10-14 sletter virksomheden Ejerskaber: AKKURATE ApS. (offentliggjort 2019-05-13)
Den 2012-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 1080 PRODUCTION ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2012-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: APERIE ApS. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2013-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TALL INVEST ApS. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: VIEW AGENCY ApS. (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-04-07 sletter virksomheden Ejerskaber: WHY AGENCY ApS. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2014-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: TERMINALERNE ApS. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2015-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: FutureEvents aps. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2019-05-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Crowdsurfr ApS. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2020-10-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ELYSIUM VILLAGE ApS. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2021-03-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Salhøjgaard ApS. (offentliggjort 2021-03-18)
Den 2022-03-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WHY AGENCY ApS. (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-22 tilføjes Bestyrelse: Sanne Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-22 fjernes Bestyrelse: Allan Kristian Senger Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-23 tilføjes Bestyrelse: Allan Kristian Senger Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2017-06-23 fjernes Bestyrelse: Sune Westrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-29 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-09)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere administrativ bistand til andre selskaber, at eje kapitalandele i driftsselskaber samt at deltage i investeringsvirksomhed efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2013-06-10)
Den 2013-05-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2013-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 tilføjes Vedtægter: 2013-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 tilføjes Binavne: VSL GROUP A/S, TALL A/S, LCP HOLDING A/S, JONI PONI A/S, FUTUREMINDED A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2011-06-29 tilføjes Bestyrelse: Sune Westrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-29 tilføjes Navne: TALL GROUP A/S (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-06-28 fjernes Navne: TALL GROUP ApS (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2011-06-20 tilføjes Navne: TALL GROUP ApS (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2011-06-19 fjernes Navne: FUTUREMINDED ApS (offentliggjort 2001-01-05)
Den 2011-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2011-08-15)
Den 2011-06-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-29 fjernes Binavne: VSL GROUP ApS, TALL ApS, LCP HOLDING ApS, JONI PONI ApS, FUTUREMINDED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-20 fjernes Binavne: RE-THINK ApS, MOOD CPH ApS, LAUST P ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ehlersvej 34, 2900 Hellerup (offentliggjort 2005-12-21)
Den 2005-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 20, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-30 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-05 tilføjes Navne: FUTUREMINDED ApS (offentliggjort 2001-01-05)
Den 2000-12-04 fjernes Navne: AGENDA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejgårdsvej 20, 1. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Binavne: RE-THINK ApS, MOOD CPH ApS, LAUST P ApS, VSL GROUP ApS, TALL ApS, LCP HOLDING ApS, JONI PONI ApS, FUTUREMINDED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Direktion: Laust Christian Holm Poulsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Legale ejere: Laust Christian Holm Poulsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1999-04-15 tilføjes Navne: AGENDA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Reelle ejere: Laust Christian Holm Poulsen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 1999-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Stiftere: Laust Christian Holm Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)