Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber eller andre selskaber samt herigennem drive virksomhed med varemærke- og patentbureau samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 tilføjes Vedtægter: 2012-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-05 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-05 fjernes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-10 tilføjes Revisor: Lund Thomsen & Partnere (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsegade 7, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-22 tilføjes Direktion: Lone Prehn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Legale ejere: Lone Prehn (offentliggjort 2017-08-22)
Den 1999-05-22 tilføjes Navne: LONE PREHN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-22 tilføjes Reelle ejere: Lone Prehn (offentliggjort 2017-08-22)
Den 1999-05-22 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Stiftere: Lone Prehn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)