Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Legale ejere: Allan Stig Andersen (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Navne: ASA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes ObligatoriskEmail: 6q@6q.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Stiftere: Allan Stig Andersen (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2016-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-12 fjernes Direktion: Allan Stig Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-31 tilføjes ObligatoriskEmail: 6q@6q.dk (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2014-09-10 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 15, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2014-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2014-03-28 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-28 fjernes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Revisor: J&T ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 fjernes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-01-29)
Den 2007-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2007-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2007-02-12 tilføjes Vedtægter: 2007-02-12 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2007-01-16 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2007-01-29)
Den 2007-01-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-27)
Den 2004-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 6, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2014-06-03)
Den 2004-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevangen 29, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevangen 29, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-31 tilføjes Direktion: Allan Stig Andersen (direktion) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 1999-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-27)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Navne: ASA HOLDING ApS (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Stiftere: Allan Stig Andersen (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-05-15)
Den 1999-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-10-12)
Den 1999-01-31 tilføjes Legale ejere: Allan Stig Andersen (offentliggjort 2017-05-15)