Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Kloster | 27.09.2011 | 25.09.2012 | direktion |
Preben Bentholm Ritter | 01.04.2011 | 27.09.2011 | direktion |
Jens Peter Aabyen | 05.03.2010 | 31.03.2011 | direktion |
Henning Lykke Jensen | 01.10.2002 | 05.03.2010 | direktion |
Per Lykke Jensen | 15.04.1999 | 01.10.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Kloster | 27.09.2011 | 25.09.2012 | bestyrelse |
Kurt Hedegaard Carstensen | 05.03.2010 | 25.09.2012 | bestyrelse |
Ole Elverdam Borch | 14.12.2009 | 25.09.2012 | formand |
Preben Bentholm Ritter | 14.12.2009 | 27.09.2011 | bestyrelse |
Svend Kloster | 29.06.2009 | 05.03.2010 | bestyrelse |
Søren Lykke Jensen | 15.04.1999 | 05.03.2010 | bestyrelse |
Per Lykke Jensen | 15.04.1999 | 05.03.2010 | bestyrelse |
Henning Lykke Jensen | 15.04.1999 | 14.12.2009 | bestyrelse |