Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Casper Elmelund Abild | 24.04.2024 | adm. dir |
John Bødker | 18.11.2016 | direktør |
Niels Lorentz Nielsen | 11.03.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Helle Viuff | 01.03.2011 | 11.03.2016 | direktør |
Kim Bøttger | 02.04.2007 | 17.07.2012 | direktør |
Fredrik Odfjell | 23.04.2001 | 02.04.2007 | direktør |
Ivan Harbo Jakobsen | 01.06.1999 | 23.04.2001 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole van der Heide | 01.06.1999 | 09.08.1999 | formand |