Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Matzen | 27.08.2013 | direktør |
Carsten Mikkelsen | 08.03.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Mikkelsen | 08.03.2000 | 31.05.2007 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.1999 | 08.03.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Mikkelsen Djurhuus | 29.11.2012 | 27.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Mikkelsen | 16.02.2005 | 27.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Matzen | 16.02.2005 | 27.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Folmer Rud Hansen | 16.02.2005 | 29.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Mikkelsen | 16.02.2005 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Folmer Rud Hansen | 16.02.2005 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Matzen | 16.02.2005 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |