Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolfs Plads 13, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Rolfs Plads 21, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-04)
Den 1999-06-02 sletter virksomheden Ejerskaber: DOMUS ARKITEKTER A/S. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 1999-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HANSTED ARKITEKTER ApS. (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GHS Holding 2018 ApS. (offentliggjort 2018-06-24)
Den 2016-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DOMUS ARKITEKTER A/S. (offentliggjort 2016-08-19)
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rolfs Plads 21, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2016-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 24, 12. 2., 1810 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 24, 12. 2., 1810 Frederiksberg C (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2012-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 16, kl. th., 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-11-18)
Den 2010-11-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-09-29 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-29 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: N.J. Fjords Alle 16, kl. th., 1957 Frederiksberg C (offentliggjort 2007-11-18)
Den 2007-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-01 tilføjes Vedtægter: 2007-11-01 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2007-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 184, 2200 København N (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 184, 2200 København N (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 4, 2., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-11-15)
Den 2004-06-24 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-24 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 4, 2., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-11-15)
Den 2002-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 14, st. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-08)
Den 2000-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnegade 14, st. mf., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-09-08)
Den 2000-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-02-08)
Den 2000-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 15, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2000-02-08)
Den 2000-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-27 tilføjes Navne: HANSTED JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-08)
Den 2000-01-26 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1526 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-11 tilføjes Direktion: Henrik Hansted Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-11-11 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-11-11 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-11 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Hansted Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1999-05-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1526 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Hansted Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 1999-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)