Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Torben Magnus Andersen(virk.: 50) | 0 % | 0 % | 0 % | 2,00 % |
Carl-Johan Lars Dalgaard(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Callesen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jan Birger Henriksen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 33,33 % | 33,33 % |
Louise Caroline Mogensen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ulrik Nødgaard(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Birgitte Anker(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Allan Lyngsø Madsen(virk.: 2) | 0 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Jesper Berg(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Hald(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Lynggård Hansen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Signe Krogstrup(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andreas Jakob Stentebjerg Andresen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Viktor Andreas von Hausen Sadolin(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 1,11 % | 2,22 % | 3,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Niels Lynggård Hansen | 15.06.2001 | Frøhaven 8, 2630 Taastrup |
Torben Magnus Andersen | 01.01.2007 | Hjelmagervej 40, 8541 Skødstrup |
Ulrik Nødgaard | 01.01.2007 | Horshøjvej 11, 2610 Rødovre |
Birgitte Anker | 01.01.2007 | Ingeborgvej 7, 2920 Charlottenlund |
Allan Lyngsø Madsen | 01.01.2007 | J.M.Thieles Vej 15, 1961 Frederiksberg C |
Jesper Berg | 01.01.2007 | Smidstruplund 12, 2950 Vedbæk |
Jakob Hald | 01.01.2007 | Viggo Rothes Vej 15, 2920 Charlottenlund |
Per Callesen | 29.01.2011 | C.F. Richs Vej 65, 2000 Frederiksberg |
Louise Caroline Mogensen | 15.05.2013 | |
Jan Birger Henriksen | 16.10.2018 | Ordruphøjvej 11, 2920 Charlottenlund |
Carl-Johan Lars Dalgaard | 01.09.2021 | Axel Heides Gade 2, 2300 København S |
Signe Krogstrup | 01.09.2021 | Emanuel Olsens Vej 2, 2000 Frederiksberg |
Viktor Andreas von Hausen Sadolin | 06.07.2022 | Hostrups Have 16, 1954 Frederiksberg C |
Andreas Jakob Stentebjerg Andresen | 25.02.2023 | Sneppevej 4, 4760 Vordingborg |
Aktive virksomheder: (16) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Card Payment Denmark | 39801434 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Danish Financial Benchmark Facility ApS | 40444378 | NORMAL | Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900) |
FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING | 13610576 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
FR I AF 16. SEPTEMBER 2015 A/S | 37087866 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Fagligt udvalg for finanssektoren | 43632191 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Finans Danmark | 14654208 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Finans Danmark - Kantine | 58549657 | Aktiv | Anden restaurationsvirksomhed (562900) |
Finans Danmark - moms | 13382654 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Foreningen Danish Finance Institute | 38884239 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Foreningen af 31. december 2016 | 30961412 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Foreningen af Danske Kortudstedere F.M.B.A. | 35826424 | NORMAL | Kombinerede administrationsserviceydelser (821100) |
Investering Danmark | 79412910 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Kapitalmarked Danmark | 11499546 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
NATIONALØKONOMISK FORENING | 21720828 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
P27, filial af P27 Nordic Payments Platform AB, Sweden | 42951854 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
REALKREDITRÅDET | 41690615 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.10.2003 | 0,33 (km) | Otto Mønsteds Plads 9, 1563 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
03.07.2004 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
21.07.2006 | 13,30 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Klampenborgvej 205, 2800 Kgs.Lyngby |
12.06.2015 | 13,30 (km) | Klampenborgvej 205, 2800 Kgs.Lyngby | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
03.11.2015 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
26.02.2016 | 4,16 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Århusgade 110, 2100 København Ø |
16.09.2016 | 0,00 (km) | Århusgade 110, 2100 København Ø | Århusgade 110, 2100 København Ø |
05.09.2017 | 4,27 (km) | Århusgade 110, 2100 København Ø | Kalvebod Brygge 3, 1560 København V |
18.06.2018 | 0,14 (km) | Kalvebod Brygge 3, 1560 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
02.10.2018 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
24.10.2018 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V |
25.11.2020 | 2,16 (km) | Kalvebod Brygge 1, 1560 København V | Amaliegade 7, 1256 København K |
01.01.2021 | 0,00 (km) | Amaliegade 7, 1256 København K | Amaliegade 7, 1256 København K |
03.12.2021 | 0,00 (km) | Amaliegade 7, 1256 København K | Amaliegade 7, 1256 København K |
NATIONALØKONOMISK FORENING. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.1970 (20000 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Nationalt Genom Center | 39851490 |
Nationalt Hjælpefond for Danske i Udlandet | 38947990 |
Nationalt Netværk for Supported Employment - IPS i Danmark | 38672827 |
National Treasure ApS | 37288136 |
NATIONALØKONOMISK FORENING | 21720828 |
Nationen Holder Fri v/Danni Toma | 42611158 |
Nationens Kurs ApS | 43605976 |
NATIONENS SPYD ApS | 43606204 |
Nationernes Alle 21 A+B | 42247227 |
Nation FC | 35559779 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Torben Magnus Andersen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 36 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 |
Carl-Johan Lars Dalgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Per Callesen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jan Birger Henriksen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Louise Caroline Mogensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Ulrik Nødgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Birgitte Anker(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allan Lyngsø Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jesper Berg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jakob Hald(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niels Lynggård Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Signe Krogstrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andreas Jakob Stentebjerg Andresen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Viktor Andreas von Hausen Sadolin(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 56 % | 0 % | 1 % | 2 % | 11 % | 30 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Torben Magnus Andersen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 1 | 1 | 46 |
Carl-Johan Lars Dalgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Per Callesen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 3 |
Jan Birger Henriksen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 44 | 0 |
Louise Caroline Mogensen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 0 | 3 |
Ulrik Nødgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 0 | 2 |
Birgitte Anker(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Allan Lyngsø Madsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jesper Berg(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jakob Hald(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niels Lynggård Hansen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Signe Krogstrup(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andreas Jakob Stentebjerg Andresen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 1 |
Viktor Andreas von Hausen Sadolin(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 27 | 4 | 49 | 65 |
Pct. | 19 % | 3 % | 34 % | 45 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |