Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2009-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: KURT HOLM & SØNNER A/S, ANLÆG. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2009-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: KURT HOLM OG SØNNER A/S. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2023-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-06-08 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: J P Nielsens Vej 10, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-06-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 7160 Tørring (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 7160 Tørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport, handel, håndværk og industri samt investering i aktier og anparter i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-19 tilføjes Vedtægter: 1999-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Legale ejere: Kurt Højen Holm (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1999-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 51, 7160 Tørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-14 tilføjes Direktion: Kurt Højen Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-14 tilføjes Navne: KHH HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-14 tilføjes Reelle ejere: Kurt Højen Holm (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1999-03-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-15)
Den 1999-03-14 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-04-15)
Den 1999-03-14 tilføjes Stiftere: Kurt Højen Holm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)