Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-22 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NIELS BOHRS VEJ 2 ApS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-21 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET NIELS BOHRS VEJ 2 A/S (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-22 tilføjes Vedtægter: 2022-08-22 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Remmebakken 9, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkar@webspeed.dk (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: mmobel@mmobel.dk (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2019-08-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-20 tilføjes Bestyrelse: Karen Lund Vad (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-20 fjernes Bestyrelse: Gert Henning Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-20 tilføjes Direktion: Michael Schack Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-20 fjernes Direktion: Lene Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: mmobel@mmobel.dk (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2009-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen Niels Bohrs Vej 2, Ikast. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-11 tilføjes Vedtægter: 2009-09-11 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2009-09-11 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Bohrs Vej 2, 7430 Ikast (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2009-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 84, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 84, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 84, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: E Christensens Vej 84, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-08 tilføjes Bestyrelse: Gert Henning Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-08 tilføjes Direktion: Lene Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-08 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Legale ejere: MICHAEL PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-08)
Den 1999-03-08 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET NIELS BOHRS VEJ 2 A/S (offentliggjort 2022-08-23)
Den 1999-03-08 tilføjes Reelle ejere: Michael Schack Petersen (offentliggjort 2017-08-10)
Den 1999-03-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Stiftere: M-FURN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-23)
Den 1999-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)