Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ørnulf Johnsen | 20.09.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Ernst Jørgensen | 09.12.1999 | 20.09.2021 | direktion |
Poul Erik Mikkelsen | 18.05.1999 | 09.12.1999 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Ernst Jørgensen | 20.09.2021 | formand |
Lars Eivind Kreken | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Francois Hoffmann | 26.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederik Zimmer | 26.03.2015 | 15.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Line Haugetraa | 27.05.2014 | 26.03.2015 | bestyrelse |
Thomas Høgebøl | 23.01.2014 | 20.09.2021 | formand |
Espen Stenumgård | 23.01.2014 | 26.03.2015 | bestyrelse |
Andreas Hurtsén-Fredmark | 23.01.2014 | 27.05.2014 | bestyrelse |
Robert Karl Mikael Cerkez | 30.08.2010 | 23.01.2014 | formand |
Johnny Emil Søbæk Henriksen | 18.01.2005 | 30.08.2010 | formand |
Mikael Ernst Jørgensen | 27.06.2002 | 23.01.2014 | bestyrelse |
Thomas Francois Hoffmann | 27.06.2002 | 23.01.2014 | bestyrelse |
Poul Erik Mikkelsen | 18.05.1999 | 30.08.2010 | bestyrelse |
Søren Kyllebæk | 18.05.1999 | 18.01.2005 | formand |
Peter Lerbrandt | 18.05.1999 | 27.06.2002 | bestyrelse |