Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-21 tilføjes Revisor: Ri Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-20 fjernes Revisor: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-02-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-07 tilføjes Revisor: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2017-07-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 104, 1., 1552 København V (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 104, 1., 1552 København V (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2009-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 26, 1302 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2009-10-13 tilføjes Bestyrelse: Peter Kay Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-13 fjernes Bestyrelse: Peter Kay Mortensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-04-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-31 fjernes Bestyrelse: Jan Taylor Parby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-03-07 tilføjes Formål: Fondens opgave er at yde støtte til oplysningsarbejde blandt fagfæller, herunder kurser, samt til udveksling af fagfæller fra udlandet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-07 tilføjes Vedtægter: 2003-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 26, 1302 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2001-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 28-30, 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevard 28-30, 2200 København N (offentliggjort 2018-04-16)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: KØBENHAVNS BAGERAFDELING'S FOND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-29 fjernes Revisor: Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-17 fjernes Bestyrelse: Ole Peter Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-04-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-12)
Den 1994-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-20 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Ib Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-10 fjernes Bestyrelse: Henry Hedengran Andersen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-06-28 fjernes Bestyrelse: Knud Orla Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-02-16 fjernes Bestyrelse: Paul Egon Friis Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-09-24 tilføjes Bestyrelse: Paul Egon Friis Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1985-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1983-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1985-09-24 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Ib Møller, Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Ri og Ejendom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)