Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Vejlebutikken ApS. (offentliggjort 2016-09-25)
Den 2014-10-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 27. juni 2015 ApS. (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Direktion: Solvejg Poulsen (direktion) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Legale ejere: Solvejg Poulsen (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Navne: PS INVEST AF 1990 ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Stiftere: Solvejg Poulsen (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-12-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 7, 7080 Børkop (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Direktion: Solvejg Poulsen (direktion) (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier, anparter og andre værdipapirer. (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-05-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Legale ejere: Solvejg Poulsen (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Navne: PS INVEST AF 1990 ApS (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-01 tilføjes Stiftere: Solvejg Poulsen (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Vedtægter: 1999-05-01 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 1999-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-12-23)