Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Kåre Pedersen | 17.05.1999 | 31.12.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Villemoes | 11.12.2000 | 30.05.2003 | bestyrelse |
Peder Mohr Jensen | 28.11.2000 | 30.05.2003 | formand |
Dan Kåre Pedersen | 17.05.1999 | 30.05.2003 | bestyrelse |
Henrik Kjær | 17.05.1999 | 30.05.2003 | bestyrelse |
Thyge Munk Nielsen | 17.05.1999 | 28.11.2000 | formand |