Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 2, 2., 7400 Herning (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Bestyrelse: Ingrid Solveig Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Direktion: Ingrid Solveig Lund (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-19 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Legale ejere: Mogens Lund (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Navne: MOGENS LUND HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Stiftere: Mogens Lund (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2016-01-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 2, 2., 7400 Herning (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 34, 7400 Herning (offentliggjort 2015-10-01)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-01 tilføjes Revisor: VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Byggefirmaet Mogens Lund A/S (CVR-nr. 10 20 84 40), samt at eje aktier/anparter i andre helt eller delvis ejede datterselskaber. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2011-02-23 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eler af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2011-02-23 tilføjes Vedtægter: 2011-02-23 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-10 tilføjes Direktion: Ingrid Solveig Lund (direktion) (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2008-12-10 fjernes Direktion: Mogens Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-03-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-03 fjernes Bestyrelse: Peter Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 34, 7400 Herning (offentliggjort 2015-10-01)
Den 1999-03-19 tilføjes Bestyrelse: Peter Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 tilføjes Direktion: Mogens Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-03-19 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Legale ejere: Mogens Lund (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Navne: MOGENS LUND HOLDING A/S (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 tilføjes Stiftere: Mogens Lund (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2016-03-21)
Den 1999-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-03-21)