Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-25 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Provstevænget 21, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-06-12)
Den 2013-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2013-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-06-19)
Den 2013-06-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2013-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Vedtægter: 2013-06-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 fjernes Revisor: MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industriparken 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-10-25 tilføjes Revisor: MUNCH CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-25 fjernes Revisor: MUNCH REVISION V/CARL MUNCH-NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 tilføjes Revisor: MUNCH REVISION V/CARL MUNCH-NIELSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET MUNCH-NIELSEN REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (37 P REG REVISIONSANPARTSSELSKAB) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-14 fjernes Revisor: MUNCH-NIELSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industriparken 35, 4450 Jyderup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-10 tilføjes Direktion: Karl Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-10 tilføjes Legale ejere: Karl Erik Nielsen (offentliggjort 2015-01-21)
Den 1998-12-10 tilføjes Navne: KEN HOLDING JYDERUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-10 tilføjes Reelle ejere: Karl Erik Nielsen (offentliggjort 2017-09-20)
Den 1998-12-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Revisor: MUNCH-NIELSEN A/S, REVISIONSFIRMAET MUNCH-NIELSEN REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (37 P REG REVISIONSANPARTSSELSKAB) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Stiftere: Karl Erik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)