Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 102, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-19 fjernes Bestyrelse: Allan Kofoed (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-19 fjernes Navne: SCANDINAVISK EL- OG ALARMSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Revisor: BRENDSTRUP REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Bestyrelse: Jørn Manon Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-20 fjernes Direktion: Jørn Manon Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-26 tilføjes Direktion: Jørn Manon Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-26 fjernes Direktion: Jørgen Halvorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-09 tilføjes Navne: SCANDINAVISK EL- OG ALARMSERVICE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-08 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1090 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-08-08 tilføjes Bestyrelse: Jørn Manon Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Direktion: Jørgen Halvorsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive el-installationsvirksomhed handel med fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Revisor: BRENDSTRUP REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af bestyrelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-08-08 tilføjes Vedtægter: 1997-08-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborgvej 102, 2820 Gentofte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 1090 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)