Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-06-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Audebo Skolevej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-25 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Navne: SELSKABET AF FEBRUAR 2015 ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Stiftere: Flemming Dalum-Larsen, Dann Larsen, Carsten Larsen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-06-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-03 fjernes Bestyrelse: Carsten Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-03 fjernes Direktion: Dann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-03 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber, ejendomsudlejning og investering, samt drift af smede - og autoværksted. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-01-26 tilføjes Navne: SELSKABET AF FEBRUAR 2015 ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2015-01-25 fjernes Navne: M-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2015-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-01-26 tilføjes Vedtægter: 2015-01-26 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2014-09-19 tilføjes Navne: M-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2015-02-12)
Den 2014-09-18 fjernes Navne: M-GRUPPEN A/S (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2014-09-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-09-19 fjernes Bestyrelse: Carsten Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-06-04 tilføjes Direktion: Dann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-06-04 fjernes Direktion: Flemming Dalum-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-06-04 fjernes Bestyrelse: Flemming Dalum-Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2013-03-11 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nicolai Krebs (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Audebo Skolevej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2011-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Audebo Skolevej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-30 fjernes Bestyrelse: Ole Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-02-25)
Den 2005-05-04 tilføjes Bestyrelse: Ole Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-09-25 fjernes Bestyrelse: Steen Aksel Harrsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2003-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2003-02-20 tilføjes Navne: M-GRUPPEN A/S (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2003-02-19 fjernes Navne: M-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2003-01-06)
Den 2003-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2003-02-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-20 fjernes Bestyrelse: Carsten Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-02-20 fjernes Direktion: Flemming Dalum-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-02-20 fjernes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2003-02-20 fjernes Stiftere: Flemming Dalum-Larsen, Dann Larsen, Carsten Larsen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2002-11-22 tilføjes Navne: M-GRUPPEN ApS (offentliggjort 2003-01-06)
Den 2002-11-21 fjernes Navne: MARCOPLAN FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-02-25)
Den 2000-12-14 tilføjes Bestyrelse: Palle Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2000-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Audebo Skolevej 1, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-25 tilføjes Bestyrelse: Carsten Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-25 tilføjes Direktion: Flemming Dalum-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1999-01-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-01-25 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1999-01-25 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-25 tilføjes Navne: MARCOPLAN FINANS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1999-01-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1999-01-25 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S, RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-25 tilføjes Stiftere: Flemming Dalum-Larsen, Flemming Dalum-Larsen, Dann Larsen, Dann Larsen, Carsten Larsen, Carsten Larsen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 1999-01-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-05)