Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Brøndum Jensen | 10.04.2024 | 07.05.2024 | direktør |
Ole Brøndum Jensen | 22.02.2010 | 09.04.2024 | adm. dir |
Ruth Skovsager Jensen | 01.04.2008 | 22.02.2010 | adm. dir |
Ole Brøndum Jensen | 09.02.2000 | 01.04.2008 | direktør |
Lars Norgren Kopp | 01.04.1999 | 09.02.2000 | direktør |
Laurits Nielsen | 01.04.1999 | 09.02.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ruth Skovsager Jensen | 22.02.2010 | 10.04.2024 | formand |
Katrine Brøndum Hovendahl | 01.04.2008 | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Brøndum Petersen | 01.04.2008 | 10.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Brøndum Jensen | 01.04.2008 | 26.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Brøndum Jensen | 01.04.2008 | 22.02.2010 | formand |