Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ann Kathrine Bach Purup | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mathilde Bach Purup | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Skov Purup | 12.01.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Snogdal | 21.05.2012 | 12.01.2021 | formand |
Nikolaj Skov Purup | 21.05.2012 | 11.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jesper Purup | 01.10.1998 | 12.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Arne Purup | 01.10.1998 | 21.05.2012 | formand |
Mette Bach Purup | 01.10.1998 | 10.05.2005 | bestyrelsesmedlem |